MARCHAL BARBA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARCHAL BARBA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARCHAL BARBA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TU DENTISTA ZARAGOZA SL | Administrador Unico | 29/04/2019 | |
INSTITUTOS ODONTOLOGICOS DE ARAGON SL | Administrador Unico | 18/10/2018 | |
INSTITUTOS DENTALES ZARAGOZA SL | Administrador Unico | 15/11/2016 |
VINCULACIONES DE MARCHAL BARBA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCHAL BARBA MIGUEL ANGEL
Empresa: LOLADRI SL
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4368 , F 209, S 8, H Z 64637, I/A 2 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-50
Empresa: CLINICAS DENTALES COMET SL
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940 , F 24, S 8, H Z 33611, I/A 3 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-50
Empresa: LOLADRI SL
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4368 , F 208, S 8, H Z 64637, I/A 1 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-50
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4365 , F 80, S 8, H Z 64555, I/A 1 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-50
Empresa: MABARMA 2014 SL
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4050 , F 74, S 8, H Z 56869, I/A 4 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-50
Empresa: INSTITUTOS DENTALES ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 89, S 8, H Z 59170, I/A 2 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-50
Empresa: MABARMA 2014 SL
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4050 , F 74, S 8, H Z 56869, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-50
Empresa: MABARMA 2014 SL
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4050 , F 74, S 8, H Z 56869, I/A 2 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-50
Empresa: MABARMA 2014 SL
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4050 , F 72, S 8, H Z 56869, I/A 1 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-50
Empresa: LAS 3 BELLOTAS SL
Administrador Unico
- Marchal Barba Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101, L 2014, F 129, S 8, H MA 57579, I/A 4 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-29
VER MAS ACTOS
Información de MARCHAL BARBA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARCHAL BARBA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCHAL BARBA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos