MARCHAL ARIAS PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de MARCHAL ARIAS PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCHAL ARIAS PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARCONYX SL | Administrador Mancomunado | 07/08/2022 |
VINCULACIONES DE MARCHAL ARIAS PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCHAL ARIAS PEDRO JOSE
Empresa: MARCONYX SL
Administrador Mancomunado
- Conesa Lareo Jose-luis
- Marchal Arias Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43891 , F 165, S 8, H M 774559, I/A 1 (07/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32730 , F 206, S 8, H M 227469, I/A 46 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Empresa: TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17838 , F 225, S 8, H M 227469, I/A 42 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Empresa: TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17838 , F 225, S 8, H M 227469, I/A 42 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Empresa: TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17838 , F 223, S 8, H M 227469, I/A 40 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Información de MARCHAL ARIAS PEDRO JOSE
Mostramos los datos de MARCHAL ARIAS PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCHAL ARIAS PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos