MARCH ALCOVER ANTONIO
Informe ejecutivo de MARCH ALCOVER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCH ALCOVER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOUR GYM 2019 SL | Administrador Solidario | 31/01/2019 | |
GABINETE MARCH ALCOVER SL | Socio Unico | 07/01/2019 | |
GABINETE MARCH ALCOVER SL | Administrador Unico | 01/08/2017 |
VINCULACIONES DE MARCH ALCOVER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCH ALCOVER ANTONIO
Empresa: FOUR GYM 2019 SL
Administrador Solidario
- Alvarez Luis Jose Luis
- March Alcover Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 91, S 8, H PM 85855, I/A 1 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-07
Empresa: GABINETE MARCH ALCOVER SL
Socio Único
- March Alcover Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 218, S 8, H PM 65296, I/A 4 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-07
Empresa: GABINETE MARCH ALCOVER SL
Administrador Unico
- March Alcover Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 179, S 8, H PM 65296, I/A 3 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-07
Empresa: GABINETE MARCH ALCOVER SL
Administrador Solidario
- March Alcover Antonio
- March Alcover Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 179, S 8, H PM 65296, I/A 3 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-07
Empresa: GABINETE MARCH ALCOVER SLP
Administrador Solidario
- March Alcover Antonio
- March Alcover Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 179, S 8, H PM 65296, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-07
Empresa: GABINETE MARCH ALCOVER SCP
Administrador Solidario
- March Alcover Antonio
- March Alcover Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 177, S 8, H PM 65296, I/A 1 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-07
Empresa: GABINETE MARCH ALCOVER SCP
Administrador Solidario
- March Alcover Antonio
- March Alcover Rafael
- March Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 177, S 8, H PM 65296, I/A 1 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-07
Información de MARCH ALCOVER ANTONIO
Mostramos los datos de MARCH ALCOVER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCH ALCOVER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos