MARCET SEÑOR MARIA NINA
Informe ejecutivo de MARCET SEÑOR MARIA NINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCET SEÑOR MARIA NINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
F M S ACTIVA SL | Apoderado Solidario | 14/06/2024 | |
SPORT ITINERANTUM SL | Administrador Unico | 02/09/2022 | |
MARCET TRADE SL | Administrador Unico | 12/11/2021 | |
JIMBANDUS SL | Administrador Unico | 25/08/2021 | |
MARCET KNOWLEDGE SL | Administrador Unico | 06/05/2020 | |
PHYLOGENI SL | Administrador Unico | 11/02/2020 |
VINCULACIONES DE MARCET SEÑOR MARIA NINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCET SEÑOR MARIA NINA
Empresa: F M S ACTIVA SL
Apoderado Solidario
- Marcet Señor Maria Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 283373, I/A 7 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: SPORT ITINERANTUM SL
Administrador Unico
- Marcet Señor Maria Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48443 , F 59, S 8, H B 584022, I/A 1 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-08
Empresa: MARCET TRADE SL
Administrador Unico
- Marcet Señor Maria Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48049 , F 44, S 8, H B 570659, I/A 1 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Empresa: JIMBANDUS SL
Administrador Unico
- Marcet Señor Maria Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47972 , F 174, S 8, H B 567967, I/A 1 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Empresa: MARCET KNOWLEDGE SL
Administrador Unico
- Marcet Señor Maria Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47300 , F 213, S 8, H B 547820, I/A 1 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-08
Empresa: PHYLOGENI SL
Administrador Unico
- Marcet Señor Maria Nina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47240 , F 207, S 8, H B 545790, I/A 1 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-08
Información de MARCET SEÑOR MARIA NINA
Mostramos los datos de MARCET SEÑOR MARIA NINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCET SEÑOR MARIA NINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos