MARCELO RUIZ ANTONIO
Informe ejecutivo de MARCELO RUIZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARCELO RUIZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUMARSA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL | Socio Unico | 21/10/2013 | |
GUMARSA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL | Apoderado Mancomunado | 10/01/2012 | |
GUMARSA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL | Apoderado | 04/12/2009 |
VINCULACIONES DE MARCELO RUIZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCELO RUIZ ANTONIO
Liquidador
- Marcelo Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931, L 1844, F 91, S 8, H MA 52898, I/A 4 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-29
Administrador Unico
- Marcelo Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931, L 1844, F 91, S 8, H MA 52898, I/A 4 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-29
Empresa: GUMARSA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL
Administrador Unico
- Marcelo Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614, L 3522, F 214, S 8, H MA100453, I/A 5 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-29
Empresa: GUMARSA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL
Administrador Unico
- Marcelo Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614, L 3522, F 214, S 8, H MA100453, I/A 4 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-29
Empresa: GUMARSA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL
Socio Único
- Marcelo Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614, L 3522, F 214, S 8, H MA100453, I/A 4 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-29
Empresa: GUMARSA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL
Apoderado Mancomunado
- Gutierrez Cabello Sofia Dolores
- Marcelo Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614, L 3522, F 213, S 8, H MA100453, I/A 3 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-29
Empresa: GUMARSA EDIFICACION Y OBRA CIVIL SL
Apoderado
- Marcelo Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614, L 3522, F 213, S 8, H MA100453, I/A 2 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-29
Información de MARCELO RUIZ ANTONIO
Mostramos los datos de MARCELO RUIZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCELO RUIZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos