MARCELO FABIAN FONTANA
Informe ejecutivo de MARCELO FABIAN FONTANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCELO FABIAN FONTANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDI SANTA ROSALIA 2003 SL | Administrador Unico | 27/05/2009 | |
ESTUDI SANTUARI 2003 SL | Administrador Unico | 28/01/2009 |
VINCULACIONES DE MARCELO FABIAN FONTANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCELO FABIAN FONTANA
Empresa: ESTUDI SANTA ROSALIA 2003 SL
Administrador Unico
- Marcelo Fabian Fontana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35748 , F 221, S 8, H B 264737, I/A 7 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-08
Empresa: ESTUDI SANTUARI 2003 SL
Administrador Unico
- Marcelo Fabian Fontana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35580 , F 125, S 8, H B 272984, I/A 5 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Empresa: ESTUDI SANTA ROSALIA 2003 SL
Administrador Solidario
- Marcelo Fabian Fontana
- Walter Fernando Tulian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35748 , F 221, S 8, H B 264737, I/A 5 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Información de MARCELO FABIAN FONTANA
Mostramos los datos de MARCELO FABIAN FONTANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCELO FABIAN FONTANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos