MARCELLO MARIA GIUSEPPE AMBROGIO DEL BRENNA
Informe ejecutivo de MARCELLO MARIA GIUSEPPE AMBROGIO DEL BRENNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARCELLO MARIA GIUSEPPE AMBROGIO DEL BRENNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAKA HOLDING SL | Apoderado Solidario | 04/07/2023 | |
DRAKA HOLDING SL | Presidente | 19/06/2023 | |
DRAKA HOLDING SL | Consejero | 19/06/2023 | |
GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL | Apoderado Solidario | 17/04/2023 | |
GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 14/04/2023 | |
GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 14/04/2023 | |
PRYSMIAN CABLES SPAIN SA | Apoderado Solidario | 14/04/2023 | |
GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL | Presidente | 06/04/2023 | |
GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL | Consejero | 06/04/2023 | |
PRYSMIAN CABLES SPAIN SA | Presidente | 05/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARCELLO MARIA GIUSEPPE AMBROGIO DEL BRENNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARCELLO MARIA GIUSEPPE AMBROGIO DEL BRENNA
Empresa: DRAKA HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39438 , F 171, S 8, H B 112599, I/A 53 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-08
Empresa: DRAKA HOLDING SL
Consejero
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Presidente
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39438 , F 171, S 8, H B 112599, I/A 52 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Empresa: GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL
Apoderado Solidario
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46855 , F 70, S 8, H B 18317, I/A 346 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Empresa: GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 90, S 8, H B 194494, I/A 77 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Empresa: PRYSMIAN CABLES SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48703 , F 191, S 8, H B 7192, I/A 177 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Empresa: GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46726 , F 115, S 8, H B 358694, I/A 56 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Empresa: GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL
Consejero
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Presidente
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46726 , F 115, S 8, H B 358694, I/A 55 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-08
Empresa: GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL
Consejero
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Presidente
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 90, S 8, H B 194494, I/A 76 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-08
Empresa: PRYSMIAN CABLES SPAIN SA
Consejero
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Presidente
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47062 , F 150, S 8, H B 7192, I/A 176 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-08
Empresa: GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL
Consejero
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Presidente
- Marcello Maria Giuseppe Ambrogio Del Brenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46855 , F 70, S 8, H B 18317, I/A 345 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-08
Información de MARCELLO MARIA GIUSEPPE AMBROGIO DEL BRENNA
Mostramos los datos de MARCELLO MARIA GIUSEPPE AMBROGIO DEL BRENNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARCELLO MARIA GIUSEPPE AMBROGIO DEL BRENNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos