MARBAN PASTOR JOSE ROBERTO
Informe ejecutivo de MARBAN PASTOR JOSE ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARBAN PASTOR JOSE ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIRECTORIO DE ALIMENTOS SA | Administrador Unico | 31/08/2009 | |
DIRECTORIO DE ALIMENTOS SA | Socio Unico | 31/08/2009 | |
DIRECTORIO INMOBILIARIO SA | Socio Unico | 27/08/2009 | |
HERMAR OBRAS SL | Socio Unico | 29/04/2009 | |
HERMAR OBRAS SL | Administrador Unico | 29/04/2009 |
VINCULACIONES DE MARBAN PASTOR JOSE ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARBAN PASTOR JOSE ROBERTO
Administrador Unico
- Marban Pastor Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20277 , F 108, S 8, H M 358428, I/A 6 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-28
Empresa: INICIATIVAS TURISTICAS DE IBIZA SA
Administrador Unico
- Marban Pastor Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15072 , F 6, S 8, H M 251621, I/A 5 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Empresa: INICIATIVAS TURISTICAS DE IBIZA SA
Administrador Unico
- Marban Pastor Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15072 , F 6, S 8, H M 251621, I/A 4 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Empresa: INICIATIVAS TURISTICAS DE IBIZA SA
Consejero Delegado
- Marban Pastor Jose Roberto
Consejero
- Marban Moreno Alejandro
- Marban Moreno Jorge
- Marban Moreno Patricia
- Marban Moreno Roberto
- Marban Pastor Jose Roberto
Presidente
- Marban Pastor Jose Roberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15072 , F 6, S 8, H M 251621, I/A 4 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Empresa: DIRECTORIO INMOBILIARIO SA
Administrador Unico
- Marban Pastor Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13010 , F 207, S 8, H M 209876, I/A 6 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Empresa: DIRECTORIO INMOBILIARIO SA
Socio Único
- Marban Pastor Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13010 , F 207, S 8, H M 209876, I/A 5 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Empresa: DIRECTORIO DE ALIMENTOS SA
Socio Único
- Marban Pastor Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12127 , F 65, S 8, H M 191419, I/A 6 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-28
Empresa: DIRECTORIO DE ALIMENTOS SA
Administrador Unico
- Marban Pastor Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12127 , F 63, S 8, H M 191419, I/A 5 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-28
Empresa: DIRECTORIO DE ALIMENTOS SA
Consejero Delegado
- Marban Pastor Jose Roberto
Consejero
- Marban Moreno Jorge
- Marban Moreno Patricia
- Marban Pastor Jose Roberto
Presidente
- Marban Pastor Jose Roberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12127 , F 63, S 8, H M 191419, I/A 5 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-28
Empresa: HERMAR OBRAS SL
Administrador Unico
- Marban Pastor Jose Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20092 , F 114, S 8, H M 354591, I/A 3 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-28
VER MAS ACTOS
Información de MARBAN PASTOR JOSE ROBERTO
Mostramos los datos de MARBAN PASTOR JOSE ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARBAN PASTOR JOSE ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos