MARAÑON SEDANO ANTONIO
Informe ejecutivo de MARAÑON SEDANO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARAÑON SEDANO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEBASTIAN ABOGADOS SL | Soc.Prof. | 16/02/2016 | 15/03/2024 |
ASESORIA MARAÑON SL | Administrador Unico | 08/03/2016 | 08/07/2022 |
ASESORIA MARAÑON SL | Apoderado | 25/11/2014 | 08/07/2022 |
ASESORIA MARAÑON SL | Liquidador Unico | 08/07/2022 | 08/07/2022 |
ASESORIA MARAÑON SL | Administrador Unico | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE MARAÑON SEDANO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARAÑON SEDANO ANTONIO
Empresa: ASESORIA MARAÑON SL
Liquidador Unico
- Marañon Sedano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 4, S 8, H BU 4457, I/A 6 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-09
Empresa: ASESORIA MARAÑON SL
Administrador Unico
- Marañon Sedano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703, L 494, F 4, S 8, H BU 4457, I/A 6 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-09
Empresa: ASESORIA MARAÑON SL
Administrador Unico
- Marañon Sedano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336, L 127, F 78, S 8, H BU 4457, I/A 5 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-09
Empresa: SEBASTIAN ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Marañon Sedano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688, L 479, F 72, S 8, H BU 15726, I/A 5 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-09
Empresa: ASESORIA MARAÑON SL
Apoderado
- Marañon Sedano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336, L 127, F 77, S 8, H BU 4457, I/A 4 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-09
Empresa: ASESORIA MARAÑON SL
Administrador Unico
- Marañon Sedano Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336, L 127, F 77, S 8, H BU 4457, I/A 3 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-09
Información de MARAÑON SEDANO ANTONIO
Mostramos los datos de MARAÑON SEDANO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARAÑON SEDANO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos