MARAÑON MEDINA GREGORIO
Informe ejecutivo de MARAÑON MEDINA GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARAÑON MEDINA GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMED ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SLP | Socio Unico | 10/12/2021 | |
MARMED ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SLP | Administrador Unico | 10/12/2021 | |
MARMED ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SLP | Soc.Prof. | 10/12/2021 | |
MARAÑON LONGORIA SL | Administrador Unico | 18/11/2016 | |
SAVILLS VALORACIONES Y TASACIONES SA | Presidente | 27/10/2011 | |
SAVILLS VALORACIONES Y TASACIONES SA | Consejero | 27/10/2011 |
VINCULACIONES DE MARAÑON MEDINA GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARAÑON MEDINA GREGORIO
Empresa: SAVILLS VALORACIONES Y TASACIONES SA
Consejero
- Marañon Medina Gregorio
- Mateo Gomez Jesus Daniel
Presidente
- Marañon Medina Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 527389, I/A 23 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: MARMED ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SLP
Administrador Unico
- Marañon Medina Gregorio
Soc.Prof.
- Marañon Medina Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42736 , F 155, S 8, H M 755733, I/A 1 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: MARMED ARQUITECTURA Y PAISAJISMO SLP
Socio Único
- Marañon Medina Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42736 , F 155, S 8, H M 755733, I/A 1 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Consejero
- Marañon Medina Gregorio
- Sarrado Garcia Forcada Francisco Javier
Presidente
- Marañon Medina Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29300 , F 33, S 8, H M 527389, I/A 12 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Empresa: CIGARRAL DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Solis Y Martinez-campos Pilar
- Marañon Medina Gregorio
- Sanchez-bella De Solis Alfredo
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Marañon Medina Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32276 , F 85, S 8, H M 296694, I/A 22 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Empresa: MARAÑON LONGORIA SL
Administrador Unico
- Marañon Medina Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20185 , F 125, S 8, H M 356480, I/A 2 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
Empresa: MARAÑON LONGORIA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Longoria Alcantara Eva Maria
- Marañon Medina Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20185 , F 125, S 8, H M 356480, I/A 2 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
Empresa: CIGARRAL DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Marañon Medina Gregorio
- Sanchez-bella De Solis Alfredo
Secretario
- Marañon Medina Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32276 , F 84, S 8, H M 296694, I/A 21 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Consejero
- Langle Franco Emilio
- Marañon Medina Gregorio
- Sarrado Garcia Forcada Francisco Javier
Presidente
- Marañon Medina Gregorio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29300 , F 26, S 8, H M 527389, I/A 1 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Información de MARAÑON MEDINA GREGORIO
Mostramos los datos de MARAÑON MEDINA GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARAÑON MEDINA GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos