MARAÑON BARRERAS JESUS MARIA
Informe ejecutivo de MARAÑON BARRERAS JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARAÑON BARRERAS JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALCAUDI SL | Administrador Solidario | 20/07/2018 | |
PROJOMAR SL | Presidente | 22/12/2008 | |
PROJOMAR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/12/2008 | |
PROJOMAR SL | Consejero | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE MARAÑON BARRERAS JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARAÑON BARRERAS JESUS MARIA
Empresa: PARQUE ALMANSA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Lasheras De Zavala Rafael
- Alonso Lasheras Ruiz Rafael
- De Zavala Richi Paloma
- Marañon Barreras Jesus Maria
- Sainz De Vicuña Y Balmaseda Cesar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 175, S 8, H M 61439, I/A 17 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: VALCAUDI SL
Administrador Solidario
- Marañon Barreras Jesus Maria
- Marañon Barreras Jorge
- Marañon Barreras Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894 , F 211, S 8, H M 18549, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Empresa: VALCAUDI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Marañon Barreras Jesus Maria
- Marañon Barreras Jorge Maria
- Marañon Barreras Jose Maria
- Marañon Barreras Margarita
- Marañon Barreras Maria Del Pilar
Consejero
- Marañon Barreras Jesus Maria
- Marañon Barreras Jorge Maria
- Marañon Barreras Jose Maria
- Marañon Barreras Margarita
- Marañon Barreras Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894 , F 211, S 8, H M 18549, I/A 8 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Empresa: COARMAR SL
Administrador Solidario
- Marañon Barreras Jesus Maria
- Marañon Barreras Jorge Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583 , F 201, S 8, H M 91369, I/A 8 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: PARQUE ALMANSA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Lasheras De Zavala Rafael
- Alonso Lasheras Ruiz Rafael
- De Zavala Richi Paloma
- Marañon Barreras Jesus Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 171, S 8, H M 61439, I/A 15 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-28
Empresa: PARQUE ALMANSA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Lasheras De Zavala Rafael
- Alonso Lasheras Ruiz Rafael
- De Zavala Richi Paloma
- Marañon Barreras Jesus Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3650 , F 171, S 8, H M 61439, I/A 14 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-28
Empresa: COARMAR SL
Administrador Solidario
- Marañon Barreras Jesus Maria
- Marañon Barreras Jorge Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583 , F 200, S 8, H M 91369, I/A 6 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Empresa: PROJOMAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Marañon Barreras Jesus Maria
- Marañon Barreras Jorge Maria
- Marañon Barreras Jose Maria
- Marañon Barreras Margarita
- Marañon Barreras Maria Del Pilar
Consejero
- Marañon Barreras Jesus Maria
- Marañon Barreras Jorge Maria
- Marañon Barreras Jose Maria
- Marañon Barreras Margarita
- Marañon Barreras Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10793 , F 17, S 8, H M 170582, I/A 7 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Empresa: PROJOMAR SA
Presidente
- Marañon Barreras Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10793 , F 17, S 8, H M 170582, I/A 7 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Información de MARAÑON BARRERAS JESUS MARIA
Mostramos los datos de MARAÑON BARRERAS JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARAÑON BARRERAS JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos