MARAÑON ALONSO MARIA-TERESA
Informe ejecutivo de MARAÑON ALONSO MARIA-TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARAÑON ALONSO MARIA-TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CS AHORRO CONSERVADOR FP | Miem.Com.Ctr | 16/04/2019 | |
CS AHORRO DINAMICO FP | Miem.Com.Ctr | 16/04/2019 | |
GF AURUM FUTURO FP | Miem.Com.Ctr | 16/04/2019 | |
MEDVIDA PARTNERS AHORRO OBJETIVO III FP | Miem.Com.Ctr | 16/04/2019 | |
MEDVIDA PARTNERS AHORRO PENSION FP | Miem.Com.Ctr | 16/04/2019 | |
MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO FP | Representante | 20/04/2015 |
VINCULACIONES DE MARAÑON ALONSO MARIA-TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARAÑON ALONSO MARIA-TERESA
Empresa: CS AHORRO DINAMICO FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34772 , F 185, S 8, H M 625430, I/A 7 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: CS AHORRO CONSERVADOR FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34795 , F 69, S 8, H M 625859, I/A 7 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: GF AURUM FUTURO FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33844 , F 102, S 8, H M 609092, I/A 8 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Empresa: CNP PARTNERS RENTA VARIABLE FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33864 , F 7, S 8, H M 609437, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: CNP PARTNERS AHORRO PENSION FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33813 , F 87, S 8, H M 608522, I/A 7 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Empresa: CNP PARTNERS AHORRO OBJETIVO III FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35326 , F 16, S 8, H M 635062, I/A 3 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: GF AURUM FUTURO FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33844 , F 101, S 8, H M 609092, I/A 5 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: CNP PARTNERS AHORRO PENSION FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33813 , F 86, S 8, H M 608522, I/A 5 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: CNP PARTNERS RENTA VARIABLE FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33864 , F 6, S 8, H M 609437, I/A 5 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: CS AHORRO DINAMICO FP
Miem.Com.Ctr
- Marañon Alonso Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34772 , F 185, S 8, H M 625430, I/A 4 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
VER MAS ACTOS
Información de MARAÑON ALONSO MARIA-TERESA
Mostramos los datos de MARAÑON ALONSO MARIA-TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARAÑON ALONSO MARIA-TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos