MAQUIEIRA ALVAREZ RUBEN DARIO
Informe ejecutivo de MAQUIEIRA ALVAREZ RUBEN DARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAQUIEIRA ALVAREZ RUBEN DARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DREAMS COMPOSITES 3D SL | Socio Unico | 09/06/2021 | |
DREAMS COMPOSITES 3D SL | Administrador Unico | 09/06/2021 |
VINCULACIONES DE MAQUIEIRA ALVAREZ RUBEN DARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAQUIEIRA ALVAREZ RUBEN DARIO
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Apoderado
- Maquieira Alvarez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 132, S 8, H PO 50963, I/A 8 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-36
Empresa: ASTILLEROS JOAQUIN CASTRO SL
Apoderado
- Maquieira Alvarez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064, L 3064, F 202, S 8, H PO 5768, I/A 20 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-36
Empresa: DREAMS COMPOSITES 3D SL
Administrador Unico
- Maquieira Alvarez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4367, L 4367, F 95, S 8, H PO 68492, I/A 1 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-36
Empresa: DREAMS COMPOSITES 3D SL
Socio Único
- Maquieira Alvarez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4367, L 4367, F 95, S 8, H PO 68492, I/A 1 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-36
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Administrador Unico
- Maquieira Alvarez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 132, S 8, H PO 50963, I/A 7 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-36
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Administrador Unico
- Maquieira Alvarez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 131, S 8, H PO 50963, I/A 6 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-36
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Nuevo Socio Único
- Maquieira Alvarez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 131, S 8, H PO 50963, I/A 6 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-36
Empresa: ASTILLEROS GUARDAMAR SL
Apoderado
- Maquieira Alvarez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694, L 3694, F 131, S 8, H PO 50963, I/A 5 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-36
Empresa: ASTILLEROS JOAQUIN CASTRO SL
Apoderado
- Maquieira Alvarez Ruben Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3064, L 3064, F 201, S 8, H PO 5768, I/A 18 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-36
Información de MAQUIEIRA ALVAREZ RUBEN DARIO
Mostramos los datos de MAQUIEIRA ALVAREZ RUBEN DARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAQUIEIRA ALVAREZ RUBEN DARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos