MAQUEDA DIAZ-MAROTO GREGORIO
Informe ejecutivo de MAQUEDA DIAZ-MAROTO GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAQUEDA DIAZ-MAROTO GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRIPORT DOS IBERICA SL | Administrador Unico | 10/07/2013 |
VINCULACIONES DE MAQUEDA DIAZ-MAROTO GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAQUEDA DIAZ-MAROTO GREGORIO
Empresa: PYMESWEB MEDIA SL
Administrador Unico
- Maqueda Diaz-maroto Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32700 , F 150, S 8, H M 588646, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Administrador Unico
- Maqueda Diaz-maroto Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32718 , F 42, S 8, H M 588974, I/A 2 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-28
Administrador Unico
- Maqueda Diaz-maroto Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32718 , F 41, S 8, H M 588974, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Socio Único
- Maqueda Diaz-maroto Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32718 , F 41, S 8, H M 588974, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Empresa: PYMESWEB MEDIA SL
Administrador Unico
- Maqueda Diaz-maroto Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32700 , F 148, S 8, H M 588646, I/A 1 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Empresa: BRIPORT DOS IBERICA SL
Administrador Unico
- Maqueda Diaz-maroto Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31134 , F 201, S 8, H M 560330, I/A 2 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Información de MAQUEDA DIAZ-MAROTO GREGORIO
Mostramos los datos de MAQUEDA DIAZ-MAROTO GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAQUEDA DIAZ-MAROTO GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos