MAQUEDA ANDRES PABLO JOSE
Informe ejecutivo de MAQUEDA ANDRES PABLO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MAQUEDA ANDRES PABLO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVACION Y SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO SL | Administrador Unico | 04/12/2013 |
VINCULACIONES DE MAQUEDA ANDRES PABLO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAQUEDA ANDRES PABLO JOSE
Empresa: GESURB PALMA SL
Liquidador
- Maqueda Andres Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 88, S 8, H PM 43404, I/A 4 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Empresa: GESURB PALMA SL
Administrador Solidario
- Inarejos Blazquez Francisca
- Maqueda Andres Pablo Jose
Liquidador
- Maqueda Andres Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 88, S 8, H PM 43404, I/A 4 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Administrador Unico
- Maqueda Andres Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 19, S 8, H PM 60393, I/A 3 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-07
Administrador Solidario
- Inarejos Blazquez Francisca
- Maqueda Andres Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 19, S 8, H PM 60393, I/A 3 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-07
Empresa: PROMOCIONES GARMAQ 2007 SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Moises
- Maqueda Andres Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2279 , F 222, S 8, H PM 58652, I/A 2 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-118-07
Empresa: LAZARO & MAQUEDA ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Maqueda Andres Pablo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 120, S 8, H GC 34186, I/A 3 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-10-35
Información de MAQUEDA ANDRES PABLO JOSE
Mostramos los datos de MAQUEDA ANDRES PABLO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAQUEDA ANDRES PABLO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos