MANZANO VERA HERMENEGILDO
Informe ejecutivo de MANZANO VERA HERMENEGILDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANZANO VERA HERMENEGILDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANAPSIH ESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 01/09/2009 |
VINCULACIONES DE MANZANO VERA HERMENEGILDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO VERA HERMENEGILDO
Empresa: HISPASOL RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Manzano Vera Hermenegildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 712, F 2, S 8, H CC 12492, I/A 5 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-10
Administrador Unico
- Manzano Vera Hermenegildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 110, S 8, H BA 18729, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-06
Empresa: HISPASOL RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Manzano Vera Hermenegildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 712, F 2, S 8, H CC 12492, I/A 4 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-10
Empresa: ANAPSIH ESTRUCTURAS SL
Administrador Unico
- Manzano Vera Hermenegildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 8, S 8, H BA 20010, I/A 2 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-06
Empresa: ANAPSIH ESTRUCTURAS SL
Administrador Mancomunado
- Del Corral Tejedor Eusebio
- Manzano Vera Hermenegildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 8, S 8, H BA 20010, I/A 2 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-06
Información de MANZANO VERA HERMENEGILDO
Mostramos los datos de MANZANO VERA HERMENEGILDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO VERA HERMENEGILDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos