MANZANO TOMAS BELEN VERONICA
Informe ejecutivo de MANZANO TOMAS BELEN VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANZANO TOMAS BELEN VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROVITAS VETERINARIA SL | Apoderado Mancomunado | 01/07/2024 | |
PROVITAS VETERINARIA SL | Apoderado Solidario | 01/07/2024 | |
VALENCIA VETERINARIS SL | Apoderado Mancomunado | 05/06/2024 | |
VALENCIA VETERINARIS SL | Apoderado Solidario | 05/06/2024 | |
CLINICA VETERINARIA SOLVET SL | Apoderado Solidario | 23/05/2024 | |
CLINICA VETERINARIA SOLVET SL | Apoderado Mancomunado | 23/05/2024 | |
CENTRO CLINICO VETERINARIO VICTORIA SL | Apoderado Solidario | 25/04/2024 | |
CENTRO CLINICO VETERINARIO VICTORIA SL | Apoderado Mancomunado | 25/04/2024 | |
IVC EVIDENSIA ASSETS SL | Apoderado Solidario | 20/03/2024 | |
CENTRO VETERINARIO MADRID NORTE SL | Apoderado Solidario | 13/03/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MANZANO TOMAS BELEN VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO TOMAS BELEN VERONICA
Empresa: PROVITAS VETERINARIA SL
Apoderado Solidario
- Manzano Tomas Belen Veronica
- Ruedas Martinez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 402083, I/A 9 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: PROVITAS VETERINARIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 402083, I/A 8 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: VALENCIA VETERINARIS SL
Apoderado Solidario
- Manzano Tomas Belen Veronica
- Ruedas Martinez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 221157, I/A 6 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Empresa: VALENCIA VETERINARIS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 221157, I/A 5 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Empresa: CLINICA VETERINARIA SOLVET SL
Apoderado Solidario
- Manzano Tomas Belen Veronica
- Ruedas Martinez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 582097, I/A 7 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: CLINICA VETERINARIA SOLVET SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 582097, I/A 6 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2965 , F 132, S 8, H CO 10454, I/A 10 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-14
Apoderado Solidario
- Manzano Tomas Belen Veronica
- Ruedas Martinez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2965 , F 132, S 8, H CO 10454, I/A 9 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-14
Empresa: IVC EVIDENSIA ASSETS SL
Apoderado Solidario
- Manzano Tomas Belen Veronica
- Ruedas Martinez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11457, L 8735, F 9, S 8, H V 213821, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-46
Empresa: HOSPITAL VETERINARI DEL PENEDES SL
Apoderado Solidario
- Manzano Tomas Belen Veronica
- Ruedas Martinez Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41616 , F 134, S 8, H B 390924, I/A 9 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
VER MAS ACTOS
Información de MANZANO TOMAS BELEN VERONICA
Mostramos los datos de MANZANO TOMAS BELEN VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO TOMAS BELEN VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos