MANZANO RIVEROL MANUEL-ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MANZANO RIVEROL MANUEL-ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANZANO RIVEROL MANUEL-ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STATIC PORT SL | Administrador Unico | 27/04/2023 | 05/05/2023 |
STATIC PORT SL | Administrador Solidario | 11/01/2016 | 04/04/2016 |
VINCULACIONES DE MANZANO RIVEROL MANUEL-ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO RIVEROL MANUEL-ALEJANDRO
Empresa: STATIC PORT SL
Administrador Unico
- Manzano Riverol Manuel-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34220 , F 35, S 8, H M 615587, I/A 4 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: STATIC PORT SL
Administrador Unico
- Manzano Riverol Manuel-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34220 , F 35, S 8, H M 615587, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: STATIC PORT SL
Administrador Solidario
- Manzano Riverol Manuel-alejandro
- Romero Miguelangel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34220 , F 34, S 8, H M 615587, I/A 2 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Empresa: STATIC PORT SL
Administrador Solidario
- Manzano Riverol Manuel-alejandro
- Romero Miguelangel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34220 , F 32, S 8, H M 615587, I/A 1 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Información de MANZANO RIVEROL MANUEL-ALEJANDRO
Mostramos los datos de MANZANO RIVEROL MANUEL-ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO RIVEROL MANUEL-ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos