MANZANO PERAL ANGEL
Informe ejecutivo de MANZANO PERAL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANZANO PERAL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS BRUJOS DE CAÑEDA SL | Administrador Solidario | 05/09/2024 | |
TORRESAMELAR SL | Apoderado Solidario | 18/01/2019 | |
CORTA PERU INTERNACIONAL SL | Administrador Mancomunado | 24/02/2016 |
VINCULACIONES DE MANZANO PERAL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO PERAL ANGEL
Empresa: LOS BRUJOS DE CAÑEDA SL
Administrador Solidario
- Manzano Peral Angel
- Manzano Peral Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 38092, I/A 1 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-39
Empresa: TORRESAMELAR SL
Apoderado Solidario
- Manzano Peral Angel
- Manzano Peral Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 169, S 8, H S 19120, I/A 2 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-39
Empresa: CORTA PERU INTERNACIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Argueso Sobaler Miguel Angel
- Manzano Peral Angel
- Manzano Peral Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 46, S 8, H S 21385, I/A 5 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-39
Empresa: CORTA PERU INTERNACIONAL SL
Consejero
- Argueso Sobaler Leonor
- Argueso Sobaler Miguel Angel
- Corta Vigil Eva Maria
- Manzano Peral Angel
- Manzano Peral Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 46, S 8, H S 21385, I/A 5 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-39
Empresa: CORTA PERU INTERNACIONAL SL
Apoderado
Consejero
- Argueso Sobaler Leonor
- Argueso Sobaler Miguel Angel
- Corta Vigil Eva Maria
- Manzano Peral Angel
- Manzano Peral Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980 , F 44, S 8, H S 21385, I/A 4 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-39
Información de MANZANO PERAL ANGEL
Mostramos los datos de MANZANO PERAL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO PERAL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos