MANZANO MORENO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de MANZANO MORENO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANZANO MORENO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERSIANAS GRADUSOL SA | Administrador Unico | 24/06/2011 |
VINCULACIONES DE MANZANO MORENO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO MORENO JESUS MARIA
Empresa: PERSIANAS GRADUSOL SA
Administrador Unico
- Manzano Moreno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4517 , F 96, S 8, H M 74431, I/A 13 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: PERSIANAS GRADUSOL SA
Administrador Unico
- Manzano Moreno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4517 , F 96, S 8, H M 74431, I/A 12 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Empresa: ARRENDAMIENTOS CUNI SL
Liquidador
- Manzano Moreno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16821 , F 146, S 8, H M 287443, I/A 2 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Empresa: ARRENDAMIENTOS CUNI SL
Administrador Unico
- Manzano Moreno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16821 , F 146, S 8, H M 287443, I/A 2 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Empresa: PERSIANAS GRADUSOL SA
Administrador Unico
- Manzano Moreno Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4517 , F 95, S 8, H M 74431, I/A 11 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Información de MANZANO MORENO JESUS MARIA
Mostramos los datos de MANZANO MORENO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO MORENO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos