MANZANO MESONERO MANUEL
Informe ejecutivo de MANZANO MESONERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANZANO MESONERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRAT AGROSERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 24/07/2019 | 21/10/2021 |
MIRAT AGROSERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 21/10/2021 | |
MIRAT AGROSERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 12/05/2011 | 21/10/2021 |
MIRAT AGROSERVICIOS SL | Apoderado | 03/08/2020 | 21/10/2021 |
VINCULACIONES DE MANZANO MESONERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO MESONERO MANUEL
Empresa: MIRAT AGROSERVICIOS SL
Apoderado Solidario
- Fraile Garcia Emilio
- Garcia Gutierrez Angel
- Manzano Mesonero Manuel
- Manzano Mesonero Manuel
- Ortiz De Urbina Vicente Juan Antonio
Apoderado
- Manzano Mesonero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 215, S 8, H SA 1875, I/A 25 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-37
Empresa: MIRAT AGROSERVICIOS SL
Apoderado
- Manzano Mesonero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 170, S 8, H SA 1875, I/A 21 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-37
Empresa: MIRAT AGROSERVICIOS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Gutierrez Angel
- Manzano Mesonero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 169, S 8, H SA 1875, I/A 18 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-37
Empresa: MIRAT AGROSERVICIOS SL
Apoderado Solidario
- Fraile Garcia Emilio
- Manzano Mesonero Manuel
- Ortiz De Urbina Vicente Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 206 , F 145, S 8, H SA 1875, I/A 8 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-99-37
Información de MANZANO MESONERO MANUEL
Mostramos los datos de MANZANO MESONERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO MESONERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos