MANZANO GUTIERREZ RAQUEL MARIA
Informe ejecutivo de MANZANO GUTIERREZ RAQUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANZANO GUTIERREZ RAQUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDRONATURE TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 01/03/2011 | |
GRUPO 3 FMP CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE MANZANO GUTIERREZ RAQUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO GUTIERREZ RAQUEL MARIA
Empresa: ECOSAVE TECHNOLOGY SL
Administrador Mancomunado
- Chocho Martin Andres Manuel
- Manzano Gutierrez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 85, S 8, H TF 48423, I/A 3 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-38
Empresa: ECOSAVE TECHNOLOGY SL
Administrador Mancomunado
- Chocho Martin Andres Manuel
- Manzano Gutierrez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 84, S 8, H TF 48423, I/A 2 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-38
Empresa: ECOSAVE TECHNOLOGY SL
Administrador Mancomunado
- Bello Castañeda Patricia
- Chocho Martin Andres Manuel
- Manzano Gutierrez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 84, S 8, H TF 48423, I/A 2 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-38
Empresa: ECOSAVE TECHNOLOGY SL
Administrador Mancomunado
- Bello Castañeda Patricia
- Chocho Martin Andres Manuel
- Manzano Gutierrez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 84, S 8, H TF 48423, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
Empresa: HIDRONATURE TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Manzano Gutierrez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176 , F 167, S 8, H TF 48383, I/A 1 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-38
Empresa: GRUPO 3 FMP CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Manzano Gutierrez Raquel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 83, S 8, H TF 46851, I/A 1 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-38
Información de MANZANO GUTIERREZ RAQUEL MARIA
Mostramos los datos de MANZANO GUTIERREZ RAQUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO GUTIERREZ RAQUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos