MANZANO GONZALEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de MANZANO GONZALEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANZANO GONZALEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVACION EN TELECOMUNICACIONES GRANADA SL | Socio Unico | 16/12/2014 | |
INNOVACION EN TELECOMUNICACIONES GRANADA SL | Administrador Unico | 16/12/2014 | |
LEMIVALLE SL | Administrador Solidario | 20/07/2010 | |
SALADIE SERVEIS CAMBRILS SCP | Administrador Solidario | 24/09/2009 |
VINCULACIONES DE MANZANO GONZALEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO GONZALEZ JUAN JOSE
Administrador Solidario
- Fornos Vilanova Aurora
- Manzano Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 28, S 8, H T 39624, I/A 2 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-43
Administrador Unico
- Manzano Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 30, S 8, H GR 43114, I/A 3 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-18
Socio Único
- Manzano Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 30, S 8, H GR 43114, I/A 3 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-18
Empresa: LEMIVALLE SL
Administrador Solidario
- Lopez Gonzalez Miguel
- Manzano Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 89, S 8, H GR 38560, I/A 1 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-18
Empresa: SALADIE SERVEIS CAMBRILS SCP
Administrador Solidario
- Manzano Gonzalez Juan Jose
- Saladie Panicello Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 174, S 8, H T 40592, I/A 1 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-43
Administrador Solidario
- Fornos Vilanova Aurora
- Manzano Gonzalez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 25, S 8, H T 39624, I/A 1 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-43
Información de MANZANO GONZALEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de MANZANO GONZALEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO GONZALEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos