MANZANO BLAS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MANZANO BLAS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANZANO BLAS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES MANZANO SA | Administrador Unico | 19/12/2014 |
VINCULACIONES DE MANZANO BLAS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANO BLAS FRANCISCO JAVIER
Empresa: TRANSPORTES MANZANO SA
Administrador Unico
- Manzano Blas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24666 , F 206, S 8, H M 42019, I/A 10 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: TRANSPORTES MANZANO SA
Administrador Unico
- Manzano Blas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24666 , F 205, S 8, H M 42019, I/A 9 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
Empresa: TRANSPORTES MANZANO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blas De Leon Pilar
- Manzano Blas Francisco Javier
- Manzano Villaverde Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24666 , F 205, S 8, H M 42019, I/A 9 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-28
Empresa: TRANSPORTES MANZANO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Blas De Leon Pilar
- Manzano Blas Francisco Javier
- Manzano Villaverde Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24666 , F 205, S 8, H M 42019, I/A 8 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Información de MANZANO BLAS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MANZANO BLAS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANO BLAS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos