MANZANARES SERRANO PABLO
Informe ejecutivo de MANZANARES SERRANO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MANZANARES SERRANO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HVAC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SL | Apoderado | 03/07/2017 | 24/06/2020 |
MARIOFF HI FOG SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2018 | 22/06/2020 |
CARRIER REFRIGERACION IBERICA SL | Apoderado | 11/03/2019 | 11/12/2019 |
EIVAR OBRAS E INGENIERIA SA | Apoderado | 11/06/2018 | 14/10/2019 |
CHUBB IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/09/2015 | 04/02/2019 |
MARIOFF HI FOG SL | Apoderado | 06/07/2016 | 10/09/2018 |
EIVAR OBRAS E INGENIERIA SA | Apoderado | 26/02/2016 | 11/06/2018 |
HVAC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2014 | 03/07/2017 |
EXTINTORES EIVAR SA | Apoderado | 26/02/2016 | 01/12/2016 |
VINCULACIONES DE MANZANARES SERRANO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANARES SERRANO PABLO
Apoderado
- Fernandez Aguado Antonio
- Manzanares Serrano Pablo
- Rodriguez Caballero Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36022 , F 221, S 8, H M 958, I/A 237 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-28
Empresa: MARIOFF HI FOG SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arenas Gomez Angel
- Bernal Molero Elena
- Cantarela Del Castillo Pedro Antonio
- De Medrano De Olives Carmen Maria
- Fernandez Aguado Antonio
- Formoso Roura Juan Jose
- Formoso Roura Juan Jose
- Granadillo Acosta Carlos
- Juanas Lopez Javier
- Manzanares Serrano Pablo
- Perez Pelaez Jose Manuel
- Perez Sacristan Jose Javier
- Relaño Crespo Miguel Angel
- Rodriguez Caballero Ignacio
- Sanchez Aguilera Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31499 , F 217, S 8, H M 70765, I/A 48 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: CARRIER REFRIGERACION IBERICA SA
Apoderado
- Arenas Gomez Angel
- Bernal Molero Elena
- Manzanares Serrano Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38908 , F 5, S 8, H M 609850, I/A 11 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: EIVAR OBRAS E INGENIERIA SA
Apoderado
- Manzanares Serrano Pablo
- Moreno Ventas David Jose
- Perez Pelaez Jose Manuel
- Povedano Grande Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37287 , F 171, S 8, H M 366227, I/A 20 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: CARRIER REFRIGERACION IBERICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 172, S 8, H M 609850, I/A 9 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: CARRIER REFRIGERACION IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Angelet Gimeno Sergi
- Arenas Gomez Angel
- De Medrano De Olives Carmen Maria
- Forastier Guerrero Adrian
- Forastier Guerrero Adrian
- Gamazo De Roux Gabriel Jose
- Isabel Cruz Sergio
- Lopez Monge Manuel
- Manzanares Serrano Pablo
- Perez Sacristan Jose Javier
- Relaño Crespo Miguel Angel
- Sanchez Buro David
- Sanchez Buro David
- Valera Martos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33889 , F 172, S 8, H M 609850, I/A 9 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: CHUBB IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonino Mandalari
- Arenas Gomez Angel
- Bernal Molero Elena
- Cantarela Del Castillo Pedro Antonio
- Costart Nuñez David
- Crespo Barber Luis
- Cubero Hernandez Manuel
- De Medrano De Olives Carmen Maria
- Gamazo De Roux Gabriel
- Juanas Lopez Javier
- Lluch Diaz Enrique
- Manzanares Serrano Pablo
- Martin Torrellera Xavi
- Perez Sacristan Javier
- Puentes Berrocal Jose Antonio
- Ramirez Alvarez Francisco Javier
- Suances Allende Yon
- Vicnete Gomez Pablo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45017 , F 128, S 8, H B 397806, I/A 69 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Empresa: MARIOFF HI FOG SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arenas Gomez Angel
- Bernal Molero Elena
- Cantarela Del Castillo Pedro Antonio
- De Medrano De Olives Carmen Maria
- Fernandez Aguado Antonio
- Formoso Roura Juan Jose
- Formoso Roura Juan Jose
- Gamazo De Roux Gabriel
- Granadillo Acosta Carlos
- Juanas Lopez Javier
- Manzanares Serrano Pablo
- Perez Pelaez Jose Manuel
- Perez Sacristan Jose Javier
- Pomeda Calderon Alfonso Angel
- Relaño Crespo Miguel Angel
- Rodriguez Caballero Ignacio
- Sanchez Aguilera Sonia
- Suances Allende Yon
- Vargas Zuñiga Gomez Acebo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31499 , F 213, S 8, H M 70765, I/A 47 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Empresa: MARIOFF HI FOG SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arenas Gomez Angel
- Bernal Molero Elena
- Cantarela Del Castillo Pedro Antonio
- Cantarela Del Castillo Pedro Antonio
- Crespo Barber Luis
- De Medrano De Olives Carmen Maria
- Formoso Roura Juan Jose
- Gamazo De Roux Gabriel
- Gamazo De Roux Gabriel
- Juanas Lopez Javier
- Juanas Lopez Javier
- Mandalari Antonino
- Manzanares Serrano Pablo
- Perez Sacristan Jose Javier
- Pomeda Calderon Alfonso Angel
- Relaño Crespo Miguel Angel
- Sanchez Aguilera Sonia
- Suances Allende Yon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31499 , F 213, S 8, H M 70765, I/A 47 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-28
Empresa: EIVAR OBRAS E INGENIERIA SA
Apoderado
- Anula Nieto Carlos
- Arenas Gomez Angel
- Bernal Molero Elena
- Bolea Fernandez Daniel
- Cantarela Del Castillo Pedro Antonio
- Costart Nuñez David
- Coterillo Gutierrez Oscar
- De Medrano De Olives Carmen Maria
- Escudero Hortal Luis Jose
- Fernandez Aguado Antonio
- Ferrer Contel Alfonso
- Formoso Roura Juan Jose
- Gamazo De Roux Gabriel
- Granadillo Acosta Carlos
- Manrique Garcia David
- Manzanares Serrano Pablo
- Martinez Mauri Jose Luis
- Moreno Ventas David Jose
- Muñoz Cabrera Maria Elena
- Perez Pelaez Jose Manuel
- Perez Sacristan Jose Javier
- Povedano Grande Miguel
- Relaño Crespo Miguel Angel
- Rodriguez Garcia Antonio
- Sanchez Buro David
- Suances Allende Yon
- Suances Allende Yon
- Vargas Zuñiga Gomez Acebo Manuel
- Yague Molinero Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35234 , F 222, S 8, H M 366227, I/A 17 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-28
VER MAS ACTOS
Información de MANZANARES SERRANO PABLO
Mostramos los datos de MANZANARES SERRANO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANARES SERRANO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos