MANZANARES NIETO MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de MANZANARES NIETO MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANZANARES NIETO MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOSSET CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/12/2023 | |
TRAINING & REPRESENTATION SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 18/09/2017 | |
GALAXY PATRIMONIOS SL | Apoderado Solidario | 16/10/2015 | |
WHITE WATER TRADING SL | Apoderado | 08/05/2009 |
VINCULACIONES DE MANZANARES NIETO MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANZANARES NIETO MARIA EUGENIA
Empresa: MOSSET CONSULTING SL
Administrador Unico
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44187 , F 44, S 8, H B 449028, I/A 5 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: INDIGO HERITAGE SL
Administrador Unico
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45386 , F 142, S 8, H B 486124, I/A 2 N (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: INDIGO HERITAGE SL
Administrador Unico
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45386 , F 142, S 8, H B 486124, I/A 3 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Administrador Unico
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45283 , F 162, S 8, H B 482855, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-08
Empresa: INDIGO HERITAGE SL
Administrador Unico
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45386 , F 142, S 8, H B 486124, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: INDIGO HERITAGE SL
Administrador Unico
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45386 , F 142, S 8, H B 486124, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: INDIGO HERITAGE SL
Administrador Unico
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45386 , F 141, S 8, H B 486124, I/A 1 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Empresa: GALAXY PATRIMONIOS SL
Apoderado Solidario
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43174 , F 5, S 8, H B 425252, I/A 4 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-08
Empresa: REDWOOD FINANCES SL
Administrador Unico
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42328 , F 98, S 8, H B 403967, I/A 4 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-08
Empresa: REDWOOD FINANCES SL
Administrador Unico
- Manzanares Nieto Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42328 , F 93, S 8, H B 403967, I/A 1 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
VER MAS ACTOS
Información de MANZANARES NIETO MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de MANZANARES NIETO MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANZANARES NIETO MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos