MANUEL SAURA SANCHEZ
Informe ejecutivo de MANUEL SAURA SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANUEL SAURA SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDV CARTAGENA SL | Socio Unico | 15/01/2018 | |
EDV CARTAGENA SL | Administrador Unico | 12/01/2018 | |
MASTIA ASSET MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 19/05/2017 | |
COMBUSTIBLES PARRILLA SL | Administrador Unico | 18/05/2017 | |
MASTIA CAPITAL 2015 SL | Administrador Unico | 30/12/2016 | |
MASTIA CAPITAL 2015 SL | Administrador Mancomunado | 29/10/2015 |
VINCULACIONES DE MANUEL SAURA SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL SAURA SANCHEZ
Empresa: CIUDAD TORREALTA SL
Liquidador
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 111, S 8, H MU 58650, I/A 10 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-30
Empresa: CIUDAD TORREALTA SL
Administrador Unico
- Manuel Saura Sanchez
Liquidador
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 111, S 8, H MU 58650, I/A 10 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-30
Empresa: EDV CARTAGENA SL
Socio Único
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 129, S 8, H MU 77881, I/A 4 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-30
Empresa: EDV CARTAGENA SL
Administrador Unico
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 129, S 8, H MU 77881, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
Empresa: EDV CARTAGENA SL
Administrador Solidario
- Luis- Miguel Moreno Sanchez
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 129, S 8, H MU 77881, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
Empresa: MASTIA ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3245 , F 45, S 8, H MU 93110, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-30
Empresa: COMBUSTIBLES PARRILLA SL
Administrador Unico
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563 , F 205, S 8, H MU 67500, I/A 6 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-30
Empresa: CIUDAD TORREALTA SL
Administrador Unico
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 111, S 8, H MU 58650, I/A 9 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-30
Empresa: BERNABEU CAPITAL PARTNERS SL
Administrador Unico
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3206 , F 102, S 8, H MU 91971, I/A 3 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-30
Empresa: MASTIA CAPITAL 2015 SL
Administrador Unico
- Manuel Saura Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 155, S 8, H MU 90039, I/A 2 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-30
VER MAS ACTOS
Información de MANUEL SAURA SANCHEZ
Mostramos los datos de MANUEL SAURA SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL SAURA SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos