MANUEL ROCAMORA PEREZ
Informe ejecutivo de MANUEL ROCAMORA PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANUEL ROCAMORA PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEL TERRENO 2020 SL | Administrador Unico | 10/03/2023 | |
MERCAORIGEN 25 SL | Administrador Unico | 12/08/2015 | |
FRUTAS Y ALIMENTOS NATURALES SL | Administrador Unico | 13/08/2013 | |
FRUIT'N JOY SL | Administrador Unico | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE MANUEL ROCAMORA PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL ROCAMORA PEREZ
Empresa: DEL TERRENO 2020 SL
Administrador Unico
- Manuel Rocamora Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3427 , F 134, S 8, H MU100345, I/A 3 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-30
Empresa: MERCAORIGEN 25 SL
Administrador Unico
- Manuel Rocamora Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 202, S 8, H MU 82873, I/A 3 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-30
Empresa: FRUTAS Y ALIMENTOS NATURALES SL
Administrador Unico
- Manuel Rocamora Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 92, S 8, H MU 82196, I/A 2 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-30
Empresa: FRUIT'N JOY SL
Administrador Unico
- Manuel Rocamora Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2774 , F 89, S 8, H MU 74691, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-30
Información de MANUEL ROCAMORA PEREZ
Mostramos los datos de MANUEL ROCAMORA PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL ROCAMORA PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos