MANUEL ROCA BLANCO
Informe ejecutivo de MANUEL ROCA BLANCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MANUEL ROCA BLANCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL ROCA BLANCO
Consejero
- Jaime Lopez Sanz
- Manuel Roca Blanco
- Santiago Ortiz Dominguez
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 212, S 8, H MU 21514, I/A 42 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-30
Empresa: FCC AMBITO SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35829 , F 188, S 8, H M 64952, I/A 323 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Empresa: BEFESA PLASTICOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Manuel Roca Blanco
Apoderado Mancomunado
- Manuel Roca Blanco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 152, S 8, H MU 2763, I/A 47 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-30
Empresa: BEFESA PLASTICOS SL
Consejero
- Juan Contreras Casas
- Manuel Roca Blanco
- Santiago Ortiz Dominguez
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 151, S 8, H MU 2763, I/A 46 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-30
Empresa: BEFESA PLASTICOS SL
Apoderado Mancomunado
- Manuel Roca Blanco
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2504 , F 83, S 8, H MU 2763, I/A 42 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-30
Empresa: BEFESA GESTION PCB SA
Consejero
- Manuel Roca Blanco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001 , F 209, S 8, H MU 21514, I/A 34 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-30
Información de MANUEL ROCA BLANCO
Mostramos los datos de MANUEL ROCA BLANCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL ROCA BLANCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos