MANUEL ORTIZ LOPEZ ATALAYA
Informe ejecutivo de MANUEL ORTIZ LOPEZ ATALAYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANUEL ORTIZ LOPEZ ATALAYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPOR MOTION SL | Liquidador Unico | 06/09/2018 |
VINCULACIONES DE MANUEL ORTIZ LOPEZ ATALAYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL ORTIZ LOPEZ ATALAYA
Empresa: SPOR MOTION SL
Liquidador Unico
- Manuel Ortiz Lopez Atalaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 31, S 8, H MU 84206, I/A 4 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-30
Empresa: SPOR MOTION SL
Administrador Unico
- Manuel Ortiz Lopez Atalaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 31, S 8, H MU 84206, I/A 4 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-30
Empresa: DEPORTES CUMBRE SL
Liquidador
- Manuel Ortiz Lopez Atalaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 18, S 8, H MU 4433, I/A A (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-30
Empresa: SPOR MOTION SL
Administrador Unico
- Manuel Ortiz Lopez Atalaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 31, S 8, H MU 84206, I/A 3 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-30
Empresa: DEPORTES CUMBRE SL
Liquidador
- Manuel Ortiz Lopez Atalaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 18, S 8, H MU 4433, I/A 4 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-30
Empresa: DEPORTES CUMBRE SL
Administrador Solidario
- Manuel Ortiz Lopez Atalaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 223 , F 18, S 8, H MU 4433, I/A 4 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-30
Información de MANUEL ORTIZ LOPEZ ATALAYA
Mostramos los datos de MANUEL ORTIZ LOPEZ ATALAYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL ORTIZ LOPEZ ATALAYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos