MANUEL NARANJO PEREZ
Informe ejecutivo de MANUEL NARANJO PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANUEL NARANJO PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUEL NARANJO CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Suplente | 10/01/2024 | |
MANUEL NARANJO CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado | 05/01/2024 |
VINCULACIONES DE MANUEL NARANJO PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL NARANJO PEREZ
Administrador Suplente
- Manuel Naranjo Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 114, S 8, H TF 2024, I/A 22 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Apoderado
- Manuel Naranjo Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 113, S 8, H TF 2024, I/A 21 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-38
Información de MANUEL NARANJO PEREZ
Mostramos los datos de MANUEL NARANJO PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL NARANJO PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos