MANUEL MARIO GOIZUETA TORRES
Informe ejecutivo de MANUEL MARIO GOIZUETA TORRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANUEL MARIO GOIZUETA TORRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORTALIZAS DE EUROPA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/05/2021 | 28/06/2021 |
HORTALIZAS DE EUROPA SL | Consejero | 31/05/2021 | 23/06/2021 |
HORTALIZAS DE EUROPA SL | Presidente | 31/05/2021 | 23/06/2021 |
HORTALIZAS DE EUROPA SL | Administrador Mancomunado | 26/02/2020 | 31/05/2021 |
VINCULACIONES DE MANUEL MARIO GOIZUETA TORRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL MARIO GOIZUETA TORRES
Empresa: HORTALIZAS DE EUROPA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Manuel Mario Goizueta Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 173, S 8, H MU 25534, I/A 49 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-30
Empresa: HORTALIZAS DE EUROPA SL
Consejero
- Manuel Mario Goizueta Torres
Presidente
- Manuel Mario Goizueta Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 173, S 8, H MU 25534, I/A 47 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-30
Empresa: HORTALIZAS DE EUROPA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Juan Jose Pizarro Perez
- Manuel Mario Goizueta Torres
- Pedro Jose Hernandez De Arce
- Yolanda Corral Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 173, S 8, H MU 25534, I/A 46 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-30
Empresa: HORTALIZAS DE EUROPA SL
Consejero
- Henry James Shropshire
- Juan Jose Pizarro Perez
- Manuel Mario Goizueta Torres
Presidente
- Manuel Mario Goizueta Torres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 172, S 8, H MU 25534, I/A 44 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-30
Empresa: HORTALIZAS DE EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Henry James Shropshire
- Manuel Mario Goizueta Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 172, S 8, H MU 25534, I/A 44 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-30
Empresa: HORTALIZAS DE EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Henry James Shropshire
- Manuel Mario Goizueta Torres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3247 , F 172, S 8, H MU 25534, I/A 42 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-30
Información de MANUEL MARIO GOIZUETA TORRES
Mostramos los datos de MANUEL MARIO GOIZUETA TORRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL MARIO GOIZUETA TORRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos