MANUEL LOPEZ VALERO
Informe ejecutivo de MANUEL LOPEZ VALERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANUEL LOPEZ VALERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARPINTERIA ESVA SL | Administrador Solidario | 13/12/2016 | 14/06/2023 |
CARPINTERIA ESVA SL | Liquidador | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
RENTALS & SERVICES LOGISTICA SL | Administrador Mancomunado | 19/11/2014 | 23/04/2015 |
VINCULACIONES DE MANUEL LOPEZ VALERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL LOPEZ VALERO
Empresa: CARPINTERIA ESVA SL
Liquidador
- Manuel Lopez Valero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 111, S 8, H GI 61164, I/A 2 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-17
Empresa: CARPINTERIA ESVA SL
Administrador Solidario
- Manuel Lopez Valero
- Rafael Esteban Carvajal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 111, S 8, H GI 61164, I/A 2 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-17
Empresa: CARPINTERIA ESVA SL
Administrador Solidario
- Manuel Lopez Valero
- Rafael Esteban Carvajal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 109, S 8, H GI 61164, I/A 1 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-17
Empresa: SETAS Y CHAMPIÑONES DE LORCA SL
Administrador Mancomunado
- Manuel Lopez Valero
- Tomas Muñoz Montes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 210, S 8, H MU 88280, I/A 2 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-30
Empresa: SETAS Y CHAMPIÑONES DE LORCA SL
Administrador Mancomunado
- Manuel Lopez Valero
- Tomas Muñoz Montes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 209, S 8, H MU 88280, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-30
Información de MANUEL LOPEZ VALERO
Mostramos los datos de MANUEL LOPEZ VALERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL LOPEZ VALERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos