MANUEL JOSE PEREZ VILLAESCUSA
Informe ejecutivo de MANUEL JOSE PEREZ VILLAESCUSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANUEL JOSE PEREZ VILLAESCUSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPERAUTO SL | Liquidador Unico | 14/01/2022 | 14/01/2022 |
MAPERAUTO SL | Administrador Unico | 14/01/2022 | |
AUTOMOVILES SANTOMERA SL | Socio Unico | 30/11/2017 | 21/12/2017 |
AUTOMOVILES DE OCASION SANTOMERA SL | Administrador Mancomunado | 31/12/2013 | |
AUTOMOVILES DE OCASION SANTOMERA SL | Liquidador Mancomunado | 31/12/2013 | 31/12/2013 |
VINCULACIONES DE MANUEL JOSE PEREZ VILLAESCUSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL JOSE PEREZ VILLAESCUSA
Empresa: MAPERAUTO SL
Liquidador Unico
- Manuel Jose Perez Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 30, S 8, H MU 19295, I/A 4 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-30
Empresa: MAPERAUTO SL
Administrador Unico
- Manuel Jose Perez Villaescusa
Liquidador Unico
- Manuel Jose Perez Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1048 , F 30, S 8, H MU 19295, I/A 4 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-30
Empresa: AUTOMOVILES SANTOMERA SL
Socio Único
- Manuel Jose Perez Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 114, S 8, H MU 1407, I/A 6 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-30
Empresa: AUTOMOVILES DE OCASION SANTOMERA SL
Liquidador Mancomunado
- Jose Antonio Lopez Campillo
- Manuel Jose Perez Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 152, S 8, H MU 34480, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-30
Empresa: AUTOMOVILES DE OCASION SANTOMERA SL
Administrador Mancomunado
- Jose Antonio Lopez Campillo
- Manuel Jose Perez Villaescusa
Liquidador Mancomunado
- Jose Antonio Lopez Campillo
- Manuel Jose Perez Villaescusa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 152, S 8, H MU 34480, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-30
Información de MANUEL JOSE PEREZ VILLAESCUSA
Mostramos los datos de MANUEL JOSE PEREZ VILLAESCUSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL JOSE PEREZ VILLAESCUSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos