MANUEL GARCIA NAVARRO
Informe ejecutivo de MANUEL GARCIA NAVARRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANUEL GARCIA NAVARRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFRIGERACION ANGLOGADITANA SL | Liquidador | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
REFRIGERACION ANGLOGADITANA SL | Administrador Solidario | 05/12/2023 | |
KERANOVA SL | Administrador Unico | 04/02/2015 | 23/04/2015 |
KERANOVA SL | Administrador Unico | 03/12/2012 |
VINCULACIONES DE MANUEL GARCIA NAVARRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL GARCIA NAVARRO
Empresa: REFRIGERACION ANGLOGADITANA SL
Liquidador
- Manuel Garcia Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 22, S 8, H CA 49650, I/A 2 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-11
Empresa: REFRIGERACION ANGLOGADITANA SL
Administrador Solidario
- Luis Fernandez Rubio
- Manuel Garcia Navarro
Liquidador
- Manuel Garcia Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2195 , F 22, S 8, H CA 49650, I/A 2 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-11
Empresa: KERANOVA SL
Administrador Unico
- Manuel Garcia Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2048 , F 117, S 8, H MU 47097, I/A 4 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-30
Empresa: KERANOVA SL
Administrador Unico
- Manuel Garcia Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2048 , F 117, S 8, H MU 47097, I/A 3 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-30
Empresa: KERANOVA SL
Administrador Unico
- Manuel Garcia Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2048 , F 117, S 8, H MU 47097, I/A 2 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-30
Información de MANUEL GARCIA NAVARRO
Mostramos los datos de MANUEL GARCIA NAVARRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL GARCIA NAVARRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos