MANUEL FRANCO GONZALEZ
Informe ejecutivo de MANUEL FRANCO GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MANUEL FRANCO GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVACION Y SISTEMAS SOSTENIBLES SL | Socio Unico | 31/01/2011 | |
INNOVACION Y SISTEMAS SOSTENIBLES SL | Administrador Unico | 31/01/2011 |
VINCULACIONES DE MANUEL FRANCO GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL FRANCO GONZALEZ
Empresa: RESEARCH & TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Manuel Franco Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 171, S 8, H MU 69794, I/A A (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-30
Empresa: QUALITY TECHNICAL SYSTEM SL
Administrador Unico
- Manuel Franco Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696 , F 28, S 8, H MU 31875, I/A B (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-30
Empresa: INOXIDABLES MARE NOSTRUM SL
Apoderado
- Manuel Franco Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 154, S 8, H MU 85217, I/A 3 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-30
Empresa: INNOVACION Y SISTEMAS SOSTENIBLES SL
Administrador Unico
- Manuel Franco Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 215, S 8, H MU 75055, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-30
Empresa: INNOVACION Y SISTEMAS SOSTENIBLES SL
Socio Único
- Manuel Franco Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2793 , F 215, S 8, H MU 75055, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-30
Empresa: RESEARCH & TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Manuel Franco Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2658 , F 169, S 8, H MU 69794, I/A 1 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-30
Información de MANUEL FRANCO GONZALEZ
Mostramos los datos de MANUEL FRANCO GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL FRANCO GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos