MANUEL FRANCISCO CASTILLO CARMONA
Informe ejecutivo de MANUEL FRANCISCO CASTILLO CARMONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANUEL FRANCISCO CASTILLO CARMONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMERITA SOCIEDAD AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURAS SL | Socio Unico | 06/10/2022 | |
EMERITA SOCIEDAD AUXILIAR DE INFRAESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 06/10/2022 | |
CONSULTORES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EXAL SL | Socio Unico | 31/01/2020 | |
GC10 GESTION Y OBRAS SL | Apoderado | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE MANUEL FRANCISCO CASTILLO CARMONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL FRANCISCO CASTILLO CARMONA
Administrador Unico
- Manuel Francisco Castillo Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 11, S 8, H BA 32876, I/A 1 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-06
Socio Único
- Manuel Francisco Castillo Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 11, S 8, H BA 32876, I/A 1 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-06
Administrador Mancomunado
- Galapero Simon Miguel Alberto
- Manuel Francisco Castillo Carmona
- Maria Paz Caballero Perez-aloe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 187, S 8, H BA 29612, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-06
Socio Único
- Manuel Francisco Castillo Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671 , F 51, S 8, H BA 20209, I/A 14 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-06
Administrador Mancomunado
- Galapero Simon Miguel Alberto
- Manuel Francisco Castillo Carmona
- Maria Paz Caballero Perez-aloe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 186, S 8, H BA 29612, I/A 1 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-06
Empresa: GC10 GESTION Y OBRAS SL
Apoderado
- Manuel Francisco Castillo Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671 , F 56, S 8, H BA 22872, I/A 8 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-06
Información de MANUEL FRANCISCO CASTILLO CARMONA
Mostramos los datos de MANUEL FRANCISCO CASTILLO CARMONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL FRANCISCO CASTILLO CARMONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos