MANUEL DE JESUS TANDAZO CAMPOVERDE
Informe ejecutivo de MANUEL DE JESUS TANDAZO CAMPOVERDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANUEL DE JESUS TANDAZO CAMPOVERDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAVICAMPOVERDE SL | Socio Unico | 18/02/2016 | |
PAVICAMPOVERDE SL | Administrador Unico | 18/02/2016 | |
ESPECTRA-2015 SL | Apoderado | 07/09/2015 | |
MAXDELEYS SL | Administrador Unico | 20/03/2014 | |
MAXDELEYS SL | Apoderado | 02/12/2011 |
VINCULACIONES DE MANUEL DE JESUS TANDAZO CAMPOVERDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL DE JESUS TANDAZO CAMPOVERDE
Empresa: PAVICAMPOVERDE SL
Administrador Unico
- Manuel De Jesus Tandazo Campoverde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 100, S 8, H MU 84927, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-30
Empresa: PAVICAMPOVERDE SL
Nuevo Socio Único
- Manuel De Jesus Tandazo Campoverde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 100, S 8, H MU 84927, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-30
Empresa: ESPECTRA-2015 SL
Apoderado
- Manuel De Jesus Tandazo Campoverde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3122 , F 190, S 8, H MU 88996, I/A 2 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-30
Empresa: MAXDELEYS SL
Administrador Unico
- Manuel De Jesus Tandazo Campoverde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 78, S 8, H MU 76606, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-30
Empresa: MAXDELEYS SL
Apoderado
- Manuel De Jesus Tandazo Campoverde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 77, S 8, H MU 76606, I/A 2 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-30
Información de MANUEL DE JESUS TANDAZO CAMPOVERDE
Mostramos los datos de MANUEL DE JESUS TANDAZO CAMPOVERDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL DE JESUS TANDAZO CAMPOVERDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos