MANUEL BAYONAS PEREZ
Informe ejecutivo de MANUEL BAYONAS PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANUEL BAYONAS PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y CONTENEDORES MANOLO SL | Apoderado | 23/03/2022 |
VINCULACIONES DE MANUEL BAYONAS PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL BAYONAS PEREZ
Empresa: TRANSPORTES Y CONTENEDORES MANOLO SL
Apoderado
- Manuel Bayonas Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 114, S 8, H MU 90775, I/A 4 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-30
Empresa: TRANSPORTES Y CONTENEDORES MANOLO SL
Administrador Unico
- Manuel Bayonas Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 114, S 8, H MU 90775, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-30
Empresa: TRANSPORTES Y CONTENEDORES MANOLO SL
Administrador Unico
- Manuel Bayonas Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 113, S 8, H MU 90775, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-30
Empresa: PROYECCIONES Y MOVIMIENTOS SL
Administrador Mancomunado
- Manuel Bayonas Perez
- Marcos Alcazar Giner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 2, S 8, H MU 56645, I/A 3 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-30
Información de MANUEL BAYONAS PEREZ
Mostramos los datos de MANUEL BAYONAS PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL BAYONAS PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos