MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ
Informe ejecutivo de MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARRIENTOS & ROMERO BROKERS SL | Administrador Solidario | 27/12/2017 | 15/12/2020 |
BARRIENTOS & ROMERO BROKERS SL | Administrador Unico | 07/09/2017 | 27/12/2017 |
VINCULACIONES DE MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ
Empresa: BARRIENTOS & ROMERO BROKERS SL
Administrador Solidario
- Irene Barrientos Romero
- Manuel Barrientos Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 203, S 8, H BA 28546, I/A 3 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-06
Empresa: BARRIENTOS & ROMERO BROKERS SL
Administrador Solidario
- Irene Barrientos Romero
- Manuel Barrientos Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 203, S 8, H BA 28546, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-06
Empresa: BARRIENTOS & ROMERO BROKERS SL
Administrador Unico
- Manuel Barrientos Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 203, S 8, H BA 28546, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-06
Empresa: BARRIENTOS & ROMERO BROKERS SL
Administrador Unico
- Manuel Barrientos Rodriguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 201, S 8, H BA 28546, I/A 1 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-06
Información de MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ
Mostramos los datos de MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL BARRIENTOS RODRIGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos