MANUEL ANTONIO ABELLEIRA VIVERO
Informe ejecutivo de MANUEL ANTONIO ABELLEIRA VIVERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANUEL ANTONIO ABELLEIRA VIVERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROMARA SARRIA SL | Liquidador | 19/08/2011 | |
OTEUELECTRICISTA SL | Apoderado | 14/06/2011 |
VINCULACIONES DE MANUEL ANTONIO ABELLEIRA VIVERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL ANTONIO ABELLEIRA VIVERO
Empresa: ROMARA SARRIA SL
Liquidador
- Manuel Antonio Abelleira Vivero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 88, S 8, H LU 13075, I/A 2 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-27
Empresa: ROMARA SARRIA SL
Administrador Unico
- Manuel Antonio Abelleira Vivero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 88, S 8, H LU 13075, I/A 2 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-27
Empresa: ELECTRONICA ROMARA SL
Administrador Unico
- Manuel Antonio Abelleira Vivero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 7, S 8, H LU 6267, I/A 3 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-27
Empresa: OTEUELECTRICISTA SL
Apoderado
- Manuel Antonio Abelleira Vivero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 3, S 8, H LU 13220, I/A 4 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-27
Empresa: ROMARA SARRIA SL
Administrador Unico
- Manuel Antonio Abelleira Vivero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 88, S 8, H LU 13075, I/A 1 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-27
Información de MANUEL ANTONIO ABELLEIRA VIVERO
Mostramos los datos de MANUEL ANTONIO ABELLEIRA VIVERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL ANTONIO ABELLEIRA VIVERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos