MANUEL ALCARAZ GARCIA
Informe ejecutivo de MANUEL ALCARAZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANUEL ALCARAZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS ALCARAZ TORROGLOSA SA | Administrador Solidario | 04/02/2022 | |
ALCARAZ CAPITAL SL | Administrador Unico | 19/01/2021 | |
CEREALES Y HARINAS GARSAN SL | Administrador Unico | 31/12/2019 |
VINCULACIONES DE MANUEL ALCARAZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL ALCARAZ GARCIA
Empresa: HERMANOS ALCARAZ TORROGLOSA SA
Administrador Solidario
- Jose Antonio Alcaraz Garcia
- Manuel Alcaraz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 120, S 8, H MU 5191, I/A 20 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-30
Empresa: HERMANOS ALCARAZ TORROGLOSA SA
Administrador Unico
- Manuel Alcaraz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 120, S 8, H MU 5191, I/A 20 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-30
Empresa: ALINATUR INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Manuel Alcaraz Garcia
- Roberto Ortin Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3490 , F 112, S 8, H MU103318, I/A 4 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-30
Empresa: ALINATUR PETFOOD SL
Consejero Delegado Solidario
- Andres Sanchez Garcia
- Jose-maria Martinez-fortun Hernandez
- Manuel Alcaraz Garcia
- Roberto Ortin Sanchez
Consejero
- Andres Sanchez Garcia
- Jose-maria Martinez-fortun Hernandez
- Manuel Alcaraz Garcia
- Roberto Ortin Sanchez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Manuel Alcaraz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 221, S 8, H MU 67461, I/A 8 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-30
Empresa: ALINATUR INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Manuel Alcaraz Garcia
- Roberto Ortin Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3490 , F 109, S 8, H MU103318, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-30
Empresa: ALCARAZ CAPITAL SL
Administrador Unico
- Manuel Alcaraz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 50, S 8, H MU103374, I/A 1 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-30
Empresa: HERMANOS ALCARAZ TORROGLOSA SA
Administrador Unico
- Manuel Alcaraz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 119, S 8, H MU 5191, I/A 18 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-30
Empresa: HERMANOS ALCARAZ TORROGLOSA SA
Administrador Solidario
- Jose Alcaraz Torroglosa
- Manuel Alcaraz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264 , F 119, S 8, H MU 5191, I/A 18 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-30
Empresa: CEREALES Y HARINAS GARSAN SL
Administrador Unico
- Manuel Alcaraz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 93, S 8, H MU 4509, I/A 19 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-30
Empresa: CEREALES Y HARINAS GARSAN SL
Administrador Solidario
- Jose Alcaraz Torroglosa
- Manuel Alcaraz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1280 , F 93, S 8, H MU 4509, I/A 19 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-30
VER MAS ACTOS
Información de MANUEL ALCARAZ GARCIA
Mostramos los datos de MANUEL ALCARAZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL ALCARAZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos