MANUEL AGUILAR CHORDA
Informe ejecutivo de MANUEL AGUILAR CHORDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANUEL AGUILAR CHORDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOGES ENERGIAS RENOVABLES SL | Socio Unico | 04/08/2011 | |
TECNOGES ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Unico | 04/08/2011 |
VINCULACIONES DE MANUEL AGUILAR CHORDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL AGUILAR CHORDA
Empresa: JOMARISAL SL
Liquidador
- Manuel Aguilar Chorda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 66, S 8, H MU 48287, I/A 3 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-30
Empresa: JOMARISAL SL
Administrador Unico
- Manuel Aguilar Chorda
Liquidador
- Manuel Aguilar Chorda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2068 , F 66, S 8, H MU 48287, I/A 3 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-30
Empresa: TECNOGES ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Manuel Aguilar Chorda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 70, S 8, H MU 70155, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-30
Empresa: TECNOGES ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Mancomunado
- Jose Martinez Garcia
- Manuel Aguilar Chorda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 70, S 8, H MU 70155, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-30
Empresa: TECNOGES ENERGIAS RENOVABLES SL
Socio Único
- Manuel Aguilar Chorda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 70, S 8, H MU 70155, I/A 3 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-30
Empresa: TECNOGES ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Mancomunado
- Jose Martinez Garcia
- Manuel Aguilar Chorda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 67, S 8, H MU 70155, I/A 2 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-30
Empresa: TECNOGES ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Manuel Aguilar Chorda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 67, S 8, H MU 70155, I/A 2 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-30
Empresa: TECNOGES ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Manuel Aguilar Chorda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 66, S 8, H MU 70155, I/A 1 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-30
Información de MANUEL AGUILAR CHORDA
Mostramos los datos de MANUEL AGUILAR CHORDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL AGUILAR CHORDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos