MANUEL ACUÑA VEGA
Informe ejecutivo de MANUEL ACUÑA VEGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANUEL ACUÑA VEGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANSALU ONUBA SL | Administrador Unico | 09/08/2010 | 22/02/2018 |
ANSALU ONUBA SL | Socio Unico | 09/08/2010 | 24/06/2011 |
POLICLINICA COLOMBINA SL | Administrador Solidario | 23/07/2009 |
VINCULACIONES DE MANUEL ACUÑA VEGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUEL ACUÑA VEGA
Empresa: ANSALU ONUBA SL
Administrador Unico
- Manuel Acuña Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 201, S 8, H H 18727,H , I/ 1 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-21
Empresa: ANSALU ONUBA SL
Socio Único
- Manuel Acuña Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 201, S 8, H H 18727,H , I/ 1 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-21
Empresa: POLICLINICA COLOMBINA SL
Administrador Solidario
- Acuña Pedrosa Juan Manuel
- Manuel Acuña Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 16, S 8, H H 10173,H , I/ 2 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-21
Información de MANUEL ACUÑA VEGA
Mostramos los datos de MANUEL ACUÑA VEGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUEL ACUÑA VEGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos