MANUBENS MERCADE CARLOS
Informe ejecutivo de MANUBENS MERCADE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANUBENS MERCADE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO LOGICAL SL | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2024 | |
ECO LOGICAL SL | Consejero | 28/06/2024 | |
ECO LOGICAL SL | Secretario | 28/06/2024 | |
LIVO HEALTH SL | REPR.143 RRM | 04/04/2023 | |
PACHAMAMA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 31/03/2023 | |
OTTER OPERATIONS ESP SL | Administrador Solidario | 07/07/2022 | |
NEW LOGISTICS & INDUSTRIAL SERVICES ESP SL | Administrador Solidario | 06/07/2022 | |
ESP1 JOCA COMMERCIAL SERVICES SL | Apoderado | 04/11/2020 | |
ESP2 CANILLAS COMMERCIAL SERVICES SL | Apoderado | 04/11/2020 | |
ESP4 PROPERTY COMMERCIAL SERVICES SL | Apoderado | 04/11/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MANUBENS MERCADE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANUBENS MERCADE CARLOS
Empresa: ECO LOGICAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Manubens Mercade Carlos
Consejero
- Manubens Mercade Carlos
- Manubens Mercade David
- Manubens Mercade Elena
Presidente
Secretario
- Manubens Mercade Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 91254, I/A 12 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
Empresa: LIVO HEALTH SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Manubens Mercade Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48724 , F 82, S 8, H B 593901, I/A 1 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Empresa: PACHAMAMA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Manubens Mercade Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48721 , F 1, S 8, H B 593766, I/A 1 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: FUTURE FOODS OPERATIONS ESP SL
Administrador Solidario
- Manubens Mercade Carlos
- Mathieu Jacques Clement Goudot
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48458 , F 65, S 8, H B 584587, I/A 10 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
Empresa: ESP7 PROPERTY COMMERCIAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Manubens Mercade Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48453 , F 35, S 8, H B 584387, I/A 9 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: ESP5 PROPERTY COMMERCIAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Manubens Mercade Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48450 , F 156, S 8, H B 584296, I/A 9 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: ESP6 PROPERTY COMMERCIAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Manubens Mercade Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48453 , F 6, S 8, H B 584384, I/A 9 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: ESP2 CANILLAS COMMERCIAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Manubens Mercade Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48450 , F 133, S 8, H B 584294, I/A 9 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: ESP1 JOCA COMMERCIAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Manubens Mercade Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48570 , F 107, S 8, H B 588548, I/A 10 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: ESP4 PROPERTY COMMERCIAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Manubens Mercade Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48450 , F 146, S 8, H B 584295, I/A 9 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
VER MAS ACTOS
Información de MANUBENS MERCADE CARLOS
Mostramos los datos de MANUBENS MERCADE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANUBENS MERCADE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos