MANTRANA VAQUERO MARIA YOLANDA
Informe ejecutivo de MANTRANA VAQUERO MARIA YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANTRANA VAQUERO MARIA YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OTHER BURCEÑA SA | Secretario | 06/02/2012 | 09/01/2019 |
OTHER BURCEÑA SA | Consejero | 06/02/2012 | 09/01/2019 |
HIPER MATERIALES BILBAO SA | Consejero | 25/08/2010 | 24/03/2014 |
HIPER MATERIALES BILBAO SA | Secretario | 25/08/2010 | 24/03/2014 |
VINCULACIONES DE MANTRANA VAQUERO MARIA YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANTRANA VAQUERO MARIA YOLANDA
Empresa: OTHER BURCEÑA SA
Consejero
- Mantrana Vaquero Maria Yolanda
- Otegui Mantrana Alvaro
- Otegui Usaola Miguel
Presidente
Secretario
- Mantrana Vaquero Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 171, S 8, H BI 4991,A , I/ 8 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-48
Empresa: HIMABISA MATERIALES SA
Consejero
- Mantrana Vaquero Maria Yolanda
- Otegui Mantrana Alvaro
- Otegui Usaola Miguel
Presidente
Secretario
- Mantrana Vaquero Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 32, S 8, H BI 4887,A , I/ 16 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: OTHER BURCEÑA SA
Consejero
- Mantrana Vaquero Maria Yolanda
- Otegui Mantrana Alvaro
- Otegui Usaola Miguel
Presidente
Secretario
- Mantrana Vaquero Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 605 , F 171, S 8, H BI 4991,A , I/ 7 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-48
Empresa: HIMABISA MATERIALES SA
Consejero
- Mantrana Vaquero Maria Yolanda
- Otegui Mantrana Alvaro
- Otegui Usaola Miguel
Presidente
Secretario
- Mantrana Vaquero Maria Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 32, S 8, H BI 4887,A , I/ 14 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-48
Información de MANTRANA VAQUERO MARIA YOLANDA
Mostramos los datos de MANTRANA VAQUERO MARIA YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANTRANA VAQUERO MARIA YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos