MANTEIGA BARROS TANIA
Informe ejecutivo de MANTEIGA BARROS TANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MANTEIGA BARROS TANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNITIA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 15/03/2024 |
VINCULACIONES DE MANTEIGA BARROS TANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANTEIGA BARROS TANIA
Empresa: UNITIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Manteiga Barros Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3762 , F 3, S 8, H C 61102, I/A 6 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-15
Empresa: UNITIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Manteiga Barros Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3762 , F 3, S 8, H C 61102, I/A 5 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-15
Empresa: UNITIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Manteiga Barros Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3762 , F 2, S 8, H C 61102, I/A 4 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-15
Información de MANTEIGA BARROS TANIA
Mostramos los datos de MANTEIGA BARROS TANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANTEIGA BARROS TANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos