MANSO NETO JOAO MANUEL
Informe ejecutivo de MANSO NETO JOAO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 136
Empresas inactivas: 42
CARGOS DE MANSO NETO JOAO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENVOLT ESPAÑA SL | Presidente | 12/08/2024 | |
GREENVOLT ESPAÑA SL | Consejero | 12/08/2024 | |
GREENVOLT ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 12/08/2024 | |
GREENVOLT ESPAÑA SL | Apoderado | 08/08/2022 | |
SUSTAINABLE ENERGY ONE SL | Apoderado | 07/06/2022 | |
GREENVOLT NEXT ESPAÑA SL | Presidente | 26/05/2022 | |
GREENVOLT NEXT ESPAÑA SL | Consejero | 26/05/2022 | |
TRESA ENERGIA INDUSTRIAL SL | Consejero | 03/05/2022 | |
TRESA ENERGIA INDUSTRIAL SL | Presidente | 03/05/2022 | |
SUSTAINABLE ENERGY ONE SL | Presidente | 20/01/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MANSO NETO JOAO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANSO NETO JOAO MANUEL
Empresa: GREENVOLT ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Manso Neto Joao Manuel
Consejero
- GREENVOLT POWER SPAIN SL
- Manso Neto Joao Manuel
- Ortiz Gala Mariana
Presidente
- Manso Neto Joao Manuel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 768524, I/A 5 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: GREENVOLT ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Almeida Barreto Mc Carthy Da Cunha Pedro Manuel
- Manso Neto Joao Manuel
- Ortiz Gala Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 768524, I/A 5 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: OW OFFSHORE SL
Apoderado Mancomunado
- Abreu Mano Rui Pedro
- Batista Pires Celma Joao
- Burnay Summavielle Joao Pedro
- Burnay Summavielle Joao Pedro
- Cabaco Antunes Rui Gaspar
- Casillas Jorrin Jorge Nemesio
- Da Cunha E Lorena Alves Machado Jose Pedro
- De Lara Valero Agueda
- Dilla Quintero Daniel
- Garcia Conde Noriega Emilio
- Manso Neto Joao Manuel
- Manso Neto Joao Manuel
- Manso Neto Joao Manuel
- Marques Rodrigues Mendes Maria Raquel
- Martin Rivals Carlos
- Martin Segurado Estrella
- Martin Segurado Estrella
- Martinis Spyridon
- Nebreda Molinero Gabriel
- Perez Martinez Raquel
- Prado Balboa Miguel Angel
- Rivera Vizcarrondo Javier
- Rodriguez Sanchez Bautista Julio
- Tardieu Benlloch Monica
Apoderado Solidario
- Batista Pires Celma Joao
- Burnay Summavielle Joao Pedro
- Garcia Conde Noriega Emilio
- Garcia Conde Noriega Emilio
- Manso Neto Joao Manuel
- Martin Segurado Estrella
- Martinis Spyridon
- Mendez-villaamil Menendez Marta
- Perez Dapena Francisco De Borja
- Perez Martinez Raquel
- Rivera Vizcarrondo Javier
- Vega Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40643 , F 58, S 8, H M 721242, I/A 18 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Consejero
- Manso Neto Joao Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41169 , F 34, S 8, H M 199944, I/A 132 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: GREENVOLT ESPAÑA SL
Apoderado
- Manso Neto Joao Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 22, S 8, H M 768524, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: SUSTAINABLE ENERGY ONE SL
Apoderado
- Madrid Benito Ignacio Maria
- Manso Neto Joao Manuel
- Para Ferreira Ricardo Antonio Mendes
- Simoes Roque Bernardo D'orey Botelho
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42931 , F 109, S 8, H M 758925, I/A 5 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Empresa: UNIVERGY AUTOCONSUMO SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Abad Sanchez Remigio Raul
- Manso Neto Joao Manuel
- Naranjo Sandeogracias Juan Pedro
- Para Ferreira Ricardo Antonio Mendes
Presidente
- Manso Neto Joao Manuel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42840 , F 18, S 8, H M 716585, I/A 10 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
Empresa: GREENVOLT ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Manso Neto Joao Manuel
- Ortiz Gala Mariana
- Para Ferreira Ricardo Antonio Mendes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 20, S 8, H M 768524, I/A 1 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: TRESA ENERGIA INDUSTRIAL SL
Presidente
- Manso Neto Joao Manuel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42666 , F 55, S 8, H M 754626, I/A 2 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
Empresa: TRESA ENERGIA INDUSTRIAL SL
Consejero
- De Roda Garcia Elena
- Jardim De Abreu Castelo Branco Luis
- Manso Neto Joao Manuel
- Saez Gomez De La Torre Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42666 , F 53, S 8, H M 754626, I/A 1 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-28
VER MAS ACTOS
Información de MANSO NETO JOAO MANUEL
Mostramos los datos de MANSO NETO JOAO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANSO NETO JOAO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos