MANSO MARIA PAULIINA
Informe ejecutivo de MANSO MARIA PAULIINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MANSO MARIA PAULIINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEBIDAS DEL NORTE SL | Administrador Solidario | 12/12/2023 | |
SMART WORK PLAZA SL | Administrador Unico | 08/11/2018 |
VINCULACIONES DE MANSO MARIA PAULIINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANSO MARIA PAULIINA
Empresa: SMART WORK PROPERTIES SL
Liquidador
- Manso Maria Pauliina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA161952, I/A 4 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-29
Empresa: SMART WORK PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Manso Maria Pauliina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA161952, I/A 4 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-29
Empresa: BEBIDAS DEL NORTE SL
Administrador Solidario
- Huhtala Riki Mika Klaus
- Manso Maria Pauliina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6429, L 5337, F 171, S 8, H MA178265, I/A 1 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-29
Empresa: SMART WORK PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Manso Maria Pauliina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6050, L 4957, F 89, S 8, H MA161952, I/A 1 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Empresa: SMART WORK PLAZA SL
Administrador Unico
- Manso Maria Pauliina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779, L 4686, F 169, S 8, H MA147736, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Empresa: SMART WORK PLAZA SL
Socio Único
- Manso Maria Pauliina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779, L 4686, F 169, S 8, H MA147736, I/A 1 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Información de MANSO MARIA PAULIINA
Mostramos los datos de MANSO MARIA PAULIINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANSO MARIA PAULIINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos