MANSO ESCUDERO CIRO
Informe ejecutivo de MANSO ESCUDERO CIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANSO ESCUDERO CIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUESOS MANSO SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | |
MANSO SA | Administrador Solidario | 21/05/2015 | 14/08/2020 |
MANSO SA | Administrador Solidario | 17/06/2020 | 14/08/2020 |
MANSO SA | Administrador Solidario | 19/07/2010 | 14/08/2020 |
MANSO SA | Administrador Unico | 17/07/2009 | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE MANSO ESCUDERO CIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANSO ESCUDERO CIRO
Empresa: QUESOS MANSO SL
Administrador Solidario
- Manso Escudero Ciro
- Manso Escudero Luis
- Manso Gamazo Ciro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27246 , F 209, S 8, H B 114877, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Empresa: MANSO SA
Administrador Solidario
- Manso Escudero Ciro
- Manso Escudero Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32440 , F 192, S 8, H B 107741, I/A 21 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-08
Empresa: MANSO SA
Administrador Solidario
- Manso Escudero Ciro
- Manso Escudero Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32440 , F 192, S 8, H B 107741, I/A 20 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-08
Empresa: MANSO SA
Administrador Solidario
- Manso Escudero Ciro
- Manso Escudero Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32440 , F 190, S 8, H B 107741, I/A 15 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-08
Empresa: MANSO SA
Administrador Solidario
- Manso Escudero Ciro
- Manso Escudero Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32440 , F 189, S 8, H B 107741, I/A 12 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-08
Empresa: MANSO SA
Administrador Unico
- Manso Escudero Ciro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32440 , F 189, S 8, H B 107741, I/A 12 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-08
Empresa: MANSO SA
Administrador Unico
- Manso Escudero Ciro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32440 , F 189, S 8, H B 107741, I/A 11 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
Información de MANSO ESCUDERO CIRO
Mostramos los datos de MANSO ESCUDERO CIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANSO ESCUDERO CIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos